Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Fri Mar 04 00:00:00 CET 1966 tokia: León
Diputatuaren barrutia: X, XI, y XII Legegintzaldiak
Casado. Dos hijos.Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración. Graduado en Geografía e Historia. Máster en Pensamiento Político. Graduado en Español: Lengua y Literatura.
Abogado desde 1992.
Concejal en el Ayuntamiento de Ponferrada (1995-2000). Portavoz del PP en el Consejo Comarcal del Bierzo (1995-2000). Director General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y León (2000-2003). Delegado Territorial en León de la Junta de Castilla y León (2003-2011). Diputado Nacional desde 2011.
- Vocal Comisión de Justicia data honetatik: Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Defensa data honetatik: Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Primero Comisión de Industria, Comercio y Turismo data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Primero Comisión de Industria, Energía y Turismo data honetatik: Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vicepresidente Primero Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital data honetatik: Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 data honetara: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Cultura data honetatik: Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo data honetatik: Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales data honetatik: Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017
- Vocal Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas (154/5). data honetatik: Wed Feb 22 00:00:00 CET 2017 data honetara: Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en materia de costas del proceso (122/128). data honetatik: Tue Jun 12 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (122/84). data honetatik: Thu Feb 15 00:00:00 CET 2018 data honetara: Wed Feb 21 00:00:00 CET 2018
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN data honetatik: Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000115) Aurkezpen data: 09/02/2017 , kalifikazio data: 14/02/2017
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/018028) Aurkezpen data: 11/10/2017 , kalifikazio data: 17/10/2017
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/018029) Aurkezpen data: 11/10/2017 , kalifikazio data: 17/10/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del 150 Aniversario de la creación del Archivo Histórico Nacional (AHN). (161/000624)
Comisión de CulturaData: 25/10/2016, 12:30:01 - 12:35:59
-
Proposición no de Ley sobre el mantenimiento del Acuertelamiento Sancho Ramírez. (161/000229)
Comisión de DefensaData: 24/11/2016, 12:15:58 - 12:22:06
-
Proposición no de Ley relativa a la reforma de la Ley de Expropiación Forzosa. (161/000831)
Comisión de JusticiaData: 20/12/2016, 10:31:25 - 10:38:43