Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Wed Sep 19 00:00:00 CET 1956
Diputatuaren barrutia: VIII, IX, y X Legegintzaldiak
Casado. Tres hijos.Miembro Directivo Nacional del PP, Regional y Vicepresidente del PP en Ibiza y Formentera. Conseller del Govern de les Illes Balears (1983-84). Conseller de Educación, Cultura, Juventud y Deportes del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (1983-87). Diputado del Parlament de les Illes Balears (1983-87). Alcalde de la ciudad de Ibiza (1989-99). Senador por Ibiza y Formentera (2000-04). Vicepresidente 1º y Conseller de Relaciones Institucionales y Cooperación Municipal y Portavoz del Gobierno del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (2003-04). Vicepresidente empresa pública Fecoef.
- Vocal Comisión de Interior data honetatik: Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo data honetatik: Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas data honetatik: Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio (procedente del Real Decreto-Ley 8/2012, de 16 de marzo) (121/6). data honetatik: Mon May 21 00:00:00 CEST 2012 data honetara: Tue May 29 00:00:00 CEST 2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000354) Aurkezpen data: 07/12/2012 , kalifikazio data: 11/12/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001038) Aurkezpen data: 12/06/2013 , kalifikazio data: 18/06/2013
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008168) Aurkezpen data: 29/06/2012 , kalifikazio data: 03/07/2012
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energía y Turismo, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000021)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 31/01/2012, 14:43:47 - 14:48:53
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energia y Turismo, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique el programa de su Ministerio para la presente Legislatura. (213/000027)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 31/01/2012, 14:43:47 - 14:48:53
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energía y Turismo, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000077)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 31/01/2012, 14:43:47 - 14:48:53