Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Thu Mar 30 00:00:00 CET 1911 tokia: Alora (Málaga)
Diputatuaren barrutia: Constituyente, y I Legegintzaldiak
Casado. 3 hijos. Doctorado en Derecho, especialización económica. Funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración Civil. Ingresó en la Juventud Comunista de España en 1931. Miembro de la Juventud Socialista Unificada de 1936 a 1945. Organizador de la Comisión de Estudios Económicos del PCE (1946). Miembro del Comité Central del Partido desde 1954 y Miembro de su Comité Ejecutivo desde 1956. Diputado por Málaga en las elecciones de junio de 1977. Es Consejero de Industria y Energía de la Junta de Andalucía.- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Fri Oct 09 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Suplicatorios (13/06/1979 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Jun 13 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000086) Aurkezpen data: 06/09/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000142) Aurkezpen data: 15/03/1982
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000018) Aurkezpen data: 14/03/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Fincas manifiestamente mejorables. (121/000001)
PlenoData: 24/07/1979
-
Proposición de ley de Diputados. Avenidas de la cuenca del río Almanzora (Almería). (123/000007)
PlenoData: 11/12/1979