Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Mon Jun 21 00:00:00 CEST 1976 tokia: Santiago de Compostela
Diputatuaren barrutia: X, XII, XIII, y XIV Legegintzaldiak
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Máster en Estudios Europeos por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Certificado Estudios Políticos (Institut d'Etudes Politiques de Rennes, Francia).Fellow weatherhead Center for International Affairs Harvard University.
- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Wed Jan 26 00:00:00 CET 2022 data honetara: Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 data honetara: Mon Jan 24 00:00:00 CET 2022
- Vocal Suplente Diputación Permanente data honetatik: Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 data honetara: Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrita Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 2021 data honetara: Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo data honetatik: Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea data honetatik: Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) data honetatik: Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 data honetara: Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia para participar en la preparación de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023 (154/13) data honetatik: Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 data honetara: Tue May 09 00:00:00 CEST 2023
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa data honetatik: Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 data honetara: Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa data honetatik: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019 data honetara: Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020
- Pregunta oral en Pleno.(180/001125) Aurkezpen data: 15/12/2022 , kalifikazio data: 20/12/2022
- Pregunta oral en Pleno.(180/001059) Aurkezpen data: 29/09/2022 , kalifikazio data: 04/10/2022
- Pregunta oral en Pleno.(180/000901) Aurkezpen data: 21/04/2022 , kalifikazio data: 26/04/2022
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar sobre la Estrategia de Diplomacia Humanitaria 2023-2026. (214/000189)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 21/02/2023, 13:05:35 - 13:15:54
-
Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar sobre las prioridades y retos de la política exterior española para 2023. (214/000183)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 21/02/2023, 13:05:35 - 13:15:54
-
Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar sobre la Estrategia de Diplomacia Humanitaria 2023-2026. (214/000189)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 21/02/2023, 14:29:36 - 14:33:00