Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Wed Apr 25 00:00:00 CEST 1928 tokia: Barcelona
Diputatuaren barrutia: I Legislatura
Casado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Profesor en la Universidad de Barcelona. Oficial de Complemento en Tetuán. Secretario Político de S.A.R. el Conde de Barcelona en Cataluña. Colaborador habitual de la "La Vanguardia" y "El País" y ocasionalmente de "ABC", "El Noticiero Universal", "Diario de Barcelona", "Informaciones", "Pueblo", "Tele-Exprés", "Cambio 16", "Mundo Diario", "Avui", "Destino", "Opinión", "Mundo".- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Trabajo (11/05/1979 a 12/03/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu Mar 12 00:00:00 CET 1981
- Presidente Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Mon Apr 06 00:00:00 CEST 1981
- Presidente Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) data honetatik: Wed Jun 17 00:00:00 CEST 1981 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Primero Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 data honetara: Wed May 14 00:00:00 CEST 1980
- Presidente Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) data honetatik: Wed May 14 00:00:00 CEST 1980 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Presidente Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales data honetatik: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000180) Aurkezpen data: 29/10/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000298) Aurkezpen data: 25/09/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000141) Aurkezpen data: 12/03/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Real Decreto Ley. Real Decreto-Ley 7/1979, de 20 de febrero, por el que se regula la composición de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona. (130/000001)
PlenoData: 18/04/1979
-
Proyecto de ley. Estatuto de Autonomía de Cataluña (Orgánica). (121/000026)
Comisión ConstitucionalData: 13/08/1979