Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Tue Oct 17 00:00:00 CET 1978
Diputatuaren barrutia: XI, XII, XIII, y XIV Legegintzaldiak
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid; Máster en Comunicación por la Universidad Carlos III; Master of Arts in Communication por la European Graduate School; Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid; Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.Profesor de Ciencias Políticas.
Miembro de Podemos desde su fundación.
Militante y activista social desde 1993.
2003-2008 Investigador predoctoral.
2003-2014 Profesor titular interino a tiempo parcial
- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión Constitucional data honetatik: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 data honetara: Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000004) Aurkezpen data: 05/09/2019 , kalifikazio data: 10/09/2019
- Declaración de actividades.(004/000316) Aurkezpen data: 17/05/2019 , kalifikazio data: 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000295) Aurkezpen data: 17/05/2019 , kalifikazio data: 05/06/2019
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoData: 22/07/2019, 18:27:09 - 18:40:31
Data: 22/07/2019, 19:28:24 - 19:42:00
Data: 22/07/2019, 19:49:49 - 19:55:18