Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Tue Dec 27 00:00:00 CET 1932 tokia: Barcelona
Diputatuaren barrutia: Constituyente, I, y II Legegintzaldiak
Casado. 4 hijos. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y Barcelona. Master of Arts in Economics por la Universidad de Chicago. Licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona. Catedrático de Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Barcelona. Director del Servicio de Estudios del Banco Urquijo en Barcelona. Asesor económico-jurídico en distintas empresas. Presidente de Convergencia Democrática de Cataluña.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1980 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (27/04/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Presidente Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales data honetatik: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000187) Aurkezpen data: 14/01/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre situación y perspectivas de la economía española. (200/000001)
PlenoData: 09/05/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1979. (121/000188)
PlenoData: 13/06/1979