Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Fri Mar 26 00:00:00 CET 1943 tokia: Oliva de la Frontera (Badajoz)
Diputatuaren barrutia: I Legislatura
Casado. 3 hijos. Abogado. Secretario General del PSP en Extremadura y Vocal Nacional de dicho partido, del que fue cofundador y al que perteneció hasta su fusión con el actual PSOE. Cofundador en su momento, junto con el PC, de la Junta Democrática de Extremadura. Miembro de la Junta Preautonómica de Extremadura.- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Thu Mar 18 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Secretario Segundo Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Mon Apr 06 00:00:00 CEST 1981
- Secretario Segundo Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) data honetatik: Wed Jun 17 00:00:00 CEST 1981 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Suplicatorios (13/06/1979 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Jun 13 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Peticiones (08/11/1979 a 11/03/1982) data honetatik: Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de la Emigración data honetatik: Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Secretario Segundo Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de la Tercera Edad data honetatik: Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 data honetara: Wed May 14 00:00:00 CEST 1980
- Vicepresidente Segundo Comisión de Presuntos Malos Tratos a los Detenidos en el Pais Vasco (28/12/1979 a 25/02/1981) data honetatik: Fri Dec 28 00:00:00 CET 1979 data honetara: Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981
- Vicepresidente Segundo Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (25/02/1981 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000334) Aurkezpen data: 04/09/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000179) Aurkezpen data: 15/04/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000326) Aurkezpen data: 25/03/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Creación de un Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM). (121/000335)
PlenoData: 20/02/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoData: 30/05/1980