Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Tue Apr 17 00:00:00 CET 1923 tokia: Villaescusa de Roa (Burgos)
Diputatuaren barrutia: Constituyente, y I Legegintzaldiak
Casado. Ingresó en la Seguridad Social en 1939. Cursó estudios de Comercio. Perito. Profesor de Mercantil en la Escuela de Valladolid. Es Graduado Social por la Escuela de Salamanca. Posee varios diplomas sobre Métodos de Trabajo, control de costes, etc. Ingresó en el PSOE en 1974.- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (27/04/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Dec 09 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Política Social y de Empleo (10/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 data honetara: Fri Jul 16 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Fri Jul 16 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (19/11/1981 a 11/03/1982) data honetatik: Thu Nov 19 00:00:00 CET 1981 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Fri Jul 16 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) data honetatik: Thu Mar 06 00:00:00 CET 1980 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Fri Jul 16 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000042) Aurkezpen data: 20/01/1981
- Interpelación ordinaria.(170/000096) Aurkezpen data: 22/05/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000097) Aurkezpen data: 01/04/1981
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1979. (121/000188)
PlenoData: 13/06/1979
-
Modificación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1979. (121/000189)
PlenoData: 13/06/1979