Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Tue Jun 22 00:00:00 CEST 1926 tokia: Barcelona
Diputatuaren barrutia: Constituyente, y I Legegintzaldiak
Soltera. Maestra Nacional. Licenciada en Filosofía y Letras, Pedagogía (Universidad de Barcelona, 1957).Autora de publicaciones infantiles y juveniles. Colabora en la fundación de la escuela Talitha de Barcelona (1956) que recupera la tradición pedagógica catalana. Con un reducido grupo funda en 1965 la Ecola de Mestres Rosa Sensat en Barcelona. A través de ella y de las Escoles d'Estiu que organiza, ejerce sus especialidades de Pedagogía y Didáctica de la lengua escrita. A partir de 1972, profesora no numeraria de la U.A de Barcelona, en su Instituto de Ciencias de la Educación y en la Escuela de Profesorado de EGB de St. Cugat. Desde 1976 milita en Convergencia Sociliasta de Catalunya, antecedentes del actual Partit Socialista de Catalunya. Diputada por Barcelona en la Legislatura Constituyente de 1977.- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) data honetatik: Thu May 24 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales data honetatik: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000019) Aurkezpen data: 03/05/1979
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000037) Aurkezpen data: 16/05/1979
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000214) Aurkezpen data: 30/08/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1979. (121/000188)
PlenoData: 13/06/1979
-
Modificación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1979. (121/000189)
PlenoData: 13/06/1979