Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Tue May 21 00:00:00 CET 1935 tokia: Madrid
Diputatuaren barrutia: Constituyente, I, y II Legegintzaldiak
Casado. Cursó estudios de Derecho en la Facultad de Barcelona. Diplomado en Criminología. Militante en el socialismo desde 1958. En 1977 fue elegido Diputado por Barcelona formando parte de Socialistes de Catalunya. En la Legislatura Constituyente formó parte de las Comisiones de Justicia, Obras Públicas, Minusválidos, Investigación de los Establecimientos Penitenciarios, Consejo Rector de RTVE, Suplicatorios, y fue suplente en la Comisión Constitucional y de Libertades Públicas.- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Mon Jun 04 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Tue Sep 22 00:00:00 CEST 1981 data honetara: Tue Sep 22 00:00:00 CEST 1981
- Secretario Segundo Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Tue Sep 22 00:00:00 CEST 1981 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Reglamento data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Suplicatorios (13/06/1979 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Jun 13 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Peticiones (08/11/1979 a 11/03/1982) data honetatik: Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (19/11/1981 a 11/03/1982) data honetatik: Thu Nov 19 00:00:00 CET 1981 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión Conjunta Constitucional-Reglamento data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) data honetatik: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de la Emigración data honetatik: Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presuntos Malos Tratos a los Detenidos en el Pais Vasco (28/12/1979 a 25/02/1981) data honetatik: Fri Dec 28 00:00:00 CET 1979 data honetara: Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (25/02/1981 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000098) Aurkezpen data: 09/10/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000099) Aurkezpen data: 10/04/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000100) Aurkezpen data: 25/04/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. General Penitenciaria (Orgánica). (121/000150)
PlenoData: 24/07/1979
-
Estatuto Jurídico de Radio Televisión Española (RTVE). (121/000015)
PlenoData: 26/09/1979