Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Jan 12 00:00:00 CET 1941 tokia: Valdeavellano de Tera (Soria)
Diputatuaren barrutia: I, II, y III Legegintzaldiak
Casado. 4 hijos. Licenciado en Derecho Comparado por las Universidades de Estrasburgo y Helsinki. Abogado. Ex profesor adjunto de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense. Ex profesor del Instituto de Criminología de Madrid. Miembro de misiones internacionales de observación en materia de derechos humanos en Chile, Portugal y Brasil. Secretario General del Movimiento Internacional de Juristas Católicos (1970-1974). Militante del PSOE desde 1973, Secretario Político del Comité Provincial de Madrid durante la clandestinidad y miembro del Comité Federal del Partido. Miembro de la Delegación española en la 64 Conferencia de la OIT de 1978, como experto designado por la Unión General de Trabajadores. Secretario del Congreso de los Diputados.- Secretario Segundo Diputación Permanente data honetatik: Mon Jun 04 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
- Secretario Cuarto Mesa del Congreso data honetatik: Fri Mar 23 00:00:00 CET 1979 data honetara: Wed Nov 21 00:00:00 CET 1979
- Secretario Segundo Mesa del Congreso data honetatik: Wed Nov 21 00:00:00 CET 1979 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu Feb 12 00:00:00 CET 1981 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 18 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Secretario Cuarto Comisión de Reglamento data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión del Defensor del Pueblo (19/11/1981 a 11/03/1982) data honetatik: Thu Nov 19 00:00:00 CET 1981 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión del Defensor del Pueblo (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) data honetatik: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Presuntos Malos Tratos a los Detenidos en el Pais Vasco (28/12/1979 a 25/02/1981) data honetatik: Fri Dec 28 00:00:00 CET 1979 data honetara: Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (25/02/1981 a 11/03/1982) data honetatik: Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000193) Aurkezpen data: 22/02/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000318) Aurkezpen data: 16/11/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000193) Aurkezpen data: 21/04/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Modificación de los artículos 111 y 114 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 (Emisión de Obligaciones). (122/000083)
PlenoData: 10/10/1979
-
Revalorización automática de las pensiones de la Seguridad Social para el período 1980/1983. (122/000134)
PlenoData: 18/10/1979