Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Tue Aug 19 00:00:00 CET 1941 tokia: Murcia
Diputatuaren barrutia: Constituyente, y I Legegintzaldiak
Licenciado en Derecho y Doctor en Ciencias Económicas. Diplomado en Desarrollo Económico por la SVIMEZ. Ex economista de la Caja Postal de Ahorros, economista excedente del Banco de España. Ex consultante de la OCDE (Dirección General de Asuntos Financieros). Catedrático de Política Económica desde 1970, primero en la Universidad de Bilbao y después en la de Valencia. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Fue miembro de la Ejecutiva Estatal del PSP.- Vocal Comisión de Economía (11/05/1979 a 14/05/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vicepresidente Segundo Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) data honetatik: Thu May 14 00:00:00 CEST 1981 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Dec 09 00:00:00 CET 1981
- Vicepresidente Segundo Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000212) Aurkezpen data: 31/01/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000235) Aurkezpen data: 19/10/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000295) Aurkezpen data: 04/05/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1979. (121/000188)
PlenoData: 13/06/1979
-
Modificación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1979. (121/000189)
PlenoData: 13/06/1979