Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Tue Dec 19 00:00:00 CET 1944 tokia: Lugo
Diputatuaren barrutia: I, y II Legegintzaldiak
Casado. Périto Agrónomo. Funcionario del Ministerio de Agricultura. Miembro de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno-Xunta de Galicia.- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) data honetatik: Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Presidencia (10/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (19/11/1981 a 11/03/1982) data honetatik: Thu Nov 19 00:00:00 CET 1981 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales data honetatik: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) data honetatik: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Secretario Segundo Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión Especial de los Problemas de la Emigración data honetatik: Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000023) Aurkezpen data: 10/06/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000305) Aurkezpen data: 11/10/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000338) Aurkezpen data: 29/10/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Montes vecinales en mano común. (122/000001)
PlenoData: 12/09/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1980. (121/000286)
PlenoData: 28/11/1979