Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Wed Aug 27 00:00:00 CET 1952 tokia: Avilés (Asturias)
Diputatuaren barrutia: VI, VII, y VIII Legegintzaldiak
Tres hijos. Licenciada en Derecho y Gemólogo. Diputada Regional en la I Legislatura autonómica. Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo y coordinadora del Área de Urbanismo.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca data honetatik: Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Medio Ambiente data honetatik: Tue Jan 12 00:00:00 CET 1999 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo data honetatik: Tue Feb 11 00:00:00 CET 1997 data honetara: Tue Jan 12 00:00:00 CET 1999
- Vocal Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer data honetatik: Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Feb 04 00:00:00 CET 1997
- Vocal Subcomisión relativa al cincuenta aniversario de la Declaración de Derechos Humanos (154/23) data honetatik: Wed Feb 24 00:00:00 CET 1999 data honetara: Tue Jun 15 00:00:00 CEST 1999
- Ponente Ponencia Proy.L. crédito extr. producción láctea (expte. 121/34) data honetatik: Tue Jun 03 00:00:00 CEST 1997 data honetara: Tue Jun 03 00:00:00 CEST 1997
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales. (121/149). data honetatik: Tue Apr 20 00:00:00 CEST 1999 data honetara: Tue Apr 20 00:00:00 CEST 1999
- Pregunta oral en Pleno.(180/000903) Aurkezpen data: 20/11/1997 , kalifikazio data: 25/11/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/001233) Aurkezpen data: 14/05/1998 , kalifikazio data: 19/05/1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/001670) Aurkezpen data: 11/03/1999 , kalifikazio data: 16/03/1999
-
Autorización de Convenios Internacionales. Denuncia del Canje de Notas de 13/05/60, constitutivo de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión de visados. (110/000012)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 26/09/1996
-
Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, firmado en Madrid el 28/02/96. (110/000020)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 26/09/1996
-
Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Venezuela, firmado en Caracas el 02/11/95. (110/000028)
Comisión de Asuntos ExterioresData: 09/10/1996