Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Mon Dec 21 00:00:00 CET 1942 tokia: Málaga
Diputatuaren barrutia: Constituyente, y I Legegintzaldiak
Casado. 4 hijos. Doctor Ingeniero Agrónomo. Licenciado en Ciencias Sociales. Estudios de postgraduado en Desarrollo Regional y Desarrollo Rural en la Escuela Nacional Superior de Estudios Agronómicos en Rennes (Francia). Trabajó en el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (1967). Asesor enviado por el Gobierno español a Gobiernos latinoamericanos en temas de reforma y desarrollo agrario (1968-1969). Presidente de la Diputación de Málaga (1971-1975). Fundador y presidente del Partido Andaluz Socialdemócrata, se integró en la coalición electoral UCD. Presidente provincial de UCD en Málaga. Miembro del Consejo Político de UCD. Secretario General de UCD en Andalucía. Consejero de Economía, Hacienda y Turismo en la primera Junta de Andalucía.- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Presupuestos (27/04/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) data honetatik: Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales data honetatik: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación Conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los Hechos Derivados del Proceso Toxico debido al Consumo de Aceite Adulterado y Objeto de Comercialización Clandestina data honetatik: Wed Oct 07 00:00:00 CET 1981 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000134) Aurkezpen data: 11/03/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000360) Aurkezpen data: 17/06/1982
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000033) Aurkezpen data: 22/05/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Debate sobre desequilibrios territoriales, realizado a consecuencia de una Moción de diversos Grupos Parlamentarios, relativa a las perspectivas de la situación económica y del empleo, la política energética, la seguridad ciudadana, las Comunidades Europeas, la política agraria, la política autonómica y los desequilibrios territoriales. (200/000005)
PlenoData: 20/06/1979
-
Proyecto de ley. Concesión de un crédito extraordinario por un importe de 708.948.018 pesetas, para el abono del Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrarios (FORPPA), en compensación de pérdidas experimentadas en sus operaciones correspondientes a años anteriores. (121/000264)
Comisión de PresupuestosData: 11/07/1979