Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Wed Dec 08 00:00:00 CET 1943 tokia: Valencia
Diputatuaren barrutia: Constituyente, y I Legegintzaldiak
Casado. 2 hijos. Abogado y Profesor Mercantil. Especializado en asesoría fiscal. Ingresó por concurso-oposición en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales.- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Wed Jun 30 00:00:00 CEST 1982 data honetara: Fri Aug 13 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Economía (11/05/1979 a 14/05/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (27/04/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (03/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000166) Aurkezpen data: 25/03/1982
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002854) Aurkezpen data: 09/12/1981
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/003483) Aurkezpen data: 02/06/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Suscripción por España de acciones de capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). (121/000082)
PlenoData: 28/06/1979
-
Régimen Transitorio de Imposición Indirecta. (121/000107)
PlenoData: 24/07/1979