Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun May 16 00:00:00 CEST 1943 tokia: Lleida
Diputatuaren barrutia: II, III, V, VI, VII, IX, X, y XII Legegintzaldiak
Diputado en las Legislaturas II, III y V. Ingeniero Agrónomo. Funcionario de Carrera en excedencia especial. Vocal de la Junta Directiva Nacional del PP y del Comité Ejecutivo Regional de Cataluña.- Secretario Segundo Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca data honetatik: Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Oct 22 00:00:00 CEST 1996
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca data honetatik: Tue Oct 22 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Presidente Comisión de Medio Ambiente data honetatik: Mon Oct 14 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE data honetatik: Tue Jun 04 00:00:00 CEST 1996 data honetara: Tue Jan 20 00:00:00 CET 1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/000735) Aurkezpen data: 19/06/1997 , kalifikazio data: 24/06/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000824) Aurkezpen data: 02/10/1997 , kalifikazio data: 07/10/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/001032) Aurkezpen data: 19/02/1998 , kalifikazio data: 24/02/1998
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre derogación de la Orden de 19/12/94 por la que se establece el trazado del tramo Cervera-Santa María del Camí de la autovía Madrid-Barcelona. (161/000009)
Comisión de Infraestructuras y Medio AmbienteData: 09/10/1996
-
Proposición no de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario para la canalización del río Segre. (161/000045)
Comisión de Medio AmbienteData: 18/11/1996
-
Proposición no de Ley sobre desafectación de los bienes patrimoniales propiedad del Ministerio de Defensa en desuso, ubicados en la provincia de Lleida. (161/000273)
Comisión de DefensaData: 19/02/1997