Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Thu Oct 24 00:00:00 CET 1935 tokia: Cuéllar (Segovia)
Diputatuaren barrutia: Constituyente, I, II, y III Legegintzaldiak
Casado. Abogado y empresario. Ha sido Alcalde de Cuéllar; Presidente de la Diputación Provincial de Segovia; Gobernador Civil de Tenerife; Director General de Empresas y Actividades Turísticas. Ha sido Presidente de la Comisión de Presidencia y miembro de otras comisiones del Congreso; Portavoz de UCD en Pleno y en Comisión en distintas ocasiones. Vicepresidente Primero del Congreso de los Diputados.Parlamentuko taldeak
- Grupo Parlamentario Centrista de 02/05/1979 a 17/06/1982
- Vicepresidente Primero Diputación Permanente data honetatik: Mon Jun 04 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu Jun 17 00:00:00 CEST 1982
- Vicepresidente Primero Mesa del Congreso data honetatik: Fri Mar 23 00:00:00 CET 1979 data honetara: Tue Jun 22 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu Oct 22 00:00:00 CET 1981 data honetara: Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presidencia (10/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Primero Comisión de Reglamento data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (19/11/1981 a 11/03/1982) data honetatik: Thu Nov 19 00:00:00 CET 1981 data honetara: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (11/03/1982 a 27/08/1982) data honetatik: Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 data honetara: Thu Jun 17 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Conjunta Constitucional-Reglamento data honetatik: Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Thu May 31 00:00:00 CEST 1979
- Presidente Comisión de Investigación Conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los Hechos Derivados del Proceso Toxico debido al Consumo de Aceite Adulterado y Objeto de Comercialización Clandestina data honetatik: Wed Oct 07 00:00:00 CET 1981 data honetara: Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000102) Aurkezpen data: 04/03/1981
- Pregunta oral en Pleno.(180/000355) Aurkezpen data: 16/05/1979
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000009) Aurkezpen data: 15/10/1980
-
Composición y funciones de la Mesa de la Cámara. Designación de la Mesa Interina del Congreso de los Diputados. (020/000001)
PlenoData: 23/03/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Composición y funciones de la Mesa de la Cámara. Elección de la Mesa del Congreso de los Diputados en sesión de 3 de mayo de 1979. (020/000002)
PlenoData: 03/05/1979