Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Fri Jul 14 00:00:00 CET 1972
Diputatuaren barrutia: XI, XII, XIII, y XIV Legegintzaldiak
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Doctora en Ciencias de la Información (Universidad de Navarra). Catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad (Universidad de Alicante).- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores data honetatik: Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Portavoz Comisión de Educación y Formación Profesional data honetatik: Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Adscrita Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad data honetatik: Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Portavoz Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades data honetatik: Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Portavoz Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo data honetatik: Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2020 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Adscrita Comisión de Igualdad data honetatik: Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Adscrita Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género data honetatik: Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Adscrita Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia data honetatik: Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2020 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Portavoz Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia data honetatik: Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 data honetara: Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2020
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea data honetatik: Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Vocal Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo (154/4) data honetatik: Thu Feb 04 00:00:00 CET 2021 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Vocal Grupo de Trabajo Unión Europea (159/4) data honetatik: Thu May 21 00:00:00 CEST 2020 data honetara: Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia para el estudio de las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020 y la futura relación con dicho Estado (154/1) data honetatik: Tue Sep 08 00:00:00 CEST 2020 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Ponente Ponencia relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa (154/2) data honetatik: Tue Nov 17 00:00:00 CET 2020 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (121/7). data honetatik: Tue Oct 06 00:00:00 CEST 2020 data honetara: Wed Dec 23 00:00:00 CET 2020
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) data honetatik: Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 data honetara: Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/039680) Aurkezpen data: 08/03/2021 , kalifikazio data: 16/03/2021
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/039361) Aurkezpen data: 05/03/2021 , kalifikazio data: 09/03/2021
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/039121) Aurkezpen data: 03/03/2021 , kalifikazio data: 09/03/2021
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de doña Iliana Olivié Aldasoro, Investigadora principal del Real Instituto Elcano y Profesora en la Universidad Complutense de Madrid, acordada por la citada Comisión, para informar sobre el objeto de la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (219/000421)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloData: 16/03/2021, 12:03:01 - 12:06:44
-
Comparecencia de don Javier Santamarta del Pozo, Profesor universitario y experto en evaluación de proyectos de cooperación, acordada por la citada Comisión, para informar sobre el objeto de la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (219/000422)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloData: 16/03/2021, 12:49:54 - 12:51:43
-
Comparecencia de don Abel Caballero Álvarez, Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de videoconferencia, acordada por la citada Comisión, para informar sobre el objeto de la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (212/001131)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloData: 16/03/2021, 13:31:26 - 13:32:41