Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Mon Jul 06 00:00:00 CEST 1942 tokia: Vitoria (Álava)
Diputatuaren barrutia: Constituyente, y I Legegintzaldiak
Casado. Director de Empresa. Vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Consejero de Obras Públicas y Vivienda del Consejo General del País Vasco. Elegido diputado por Álava en la Legislatura Constituyente de 1977. En la I Legislatura es Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Mon Jun 04 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Apr 09 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Apr 09 00:00:00 CEST 1980
- Presidente Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Wed Apr 09 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Trabajo (11/05/1979 a 12/03/1981) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión de Administración Territorial (11/05/1979 a 10/03/1982) data honetatik: Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 data honetara: Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoData: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre seguridad ciudadana. (200/000003)
PlenoData: 24/05/1979
-
Proyecto de ley. Estatuto de Autonomía para el País Vasco (Orgánica). (121/000034)
PlenoData: 29/11/1979