Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Jan 03 00:00:00 CET 1971
Diputatuaren barrutia: XIII, y XIV Legegintzaldiak
Casado, cuatro hijos.Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE
MBA por Kellogg School of Management (Northwestern Unversity)
Trabajó en Arthur Andersen, Schroder Salomon Smith Barney y McKinsey & Co.
Cofundador de VOX.
Vicesecretario de Relaciones Internacionales.
Izaera osoa: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Baja data: Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
Karguen historiala
- Vocal Diputación Permanente data honetatik: Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 data honetara: Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Titular Junta de Portavoces data honetatik: Sat Jan 04 00:00:00 CET 2020 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados data honetatik: Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos data honetatik: Mon Dec 23 00:00:00 CET 2019 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz adjunto Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo data honetatik: Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea data honetatik: Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 data honetara: Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades data honetatik: Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 data honetara: Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022
- Portavoz Comisión para la Reconstrucción Social y Económica data honetatik: Thu May 07 00:00:00 CEST 2020 data honetara: Wed Jul 29 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Grupo de Trabajo Unión Europea (159/4) data honetatik: Thu May 21 00:00:00 CEST 2020 data honetara: Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia para participar en la preparación de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023 (154/13) data honetatik: Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 data honetara: Tue May 09 00:00:00 CEST 2023
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa data honetatik: Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 data honetara: Tue May 17 00:00:00 CEST 2022
Legegintzako ekimenak
- Pregunta oral en Pleno.(180/001305) Aurkezpen data: 25/05/2023 , kalifikazio data: 01/06/2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/001286) Aurkezpen data: 11/05/2023 , kalifikazio data: 16/05/2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/001264) Aurkezpen data: 04/05/2023 , kalifikazio data: 09/05/2023