Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Fri Oct 24 00:00:00 CET 1975 tokia: Sabadell (Barcelona)
Diputatuaren barrutia: XI, XII, XIII, y XIV Legegintzaldiak
Licenciado en Filología Hispánica.Concejal del Ayuntamiento de Sabadell (2007-2015). Diputado en el Parlament de Catalunya (2012-2015).
- Portavoz adjunto Comisión de Presupuestos data honetatik: Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Educación y Formación Profesional data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades data honetatik: Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades data honetatik: Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Mon Feb 18 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades data honetatik: Mon Feb 18 00:00:00 CET 2019 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Educación y Deporte data honetatik: Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible data honetatik: Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Primero Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales data honetatik: Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Mon Feb 12 00:00:00 CET 2018
- Secretario Segundo Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas data honetatik: Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación (154/3). data honetatik: Tue Feb 14 00:00:00 CET 2017 data honetara: Mon May 14 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Suplente Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y la protección de los denunciantes de los casos de corrupción (154/8) data honetatik: Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Mon Feb 12 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (121/6). data honetatik: Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 data honetara: Thu May 18 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (121/20). data honetatik: Thu May 10 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Thu May 10 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000536) Aurkezpen data: 15/02/2018 , kalifikazio data: 20/02/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000900) Aurkezpen data: 13/12/2018 , kalifikazio data: 18/12/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000386) Aurkezpen data: 10/05/2017 , kalifikazio data: 16/05/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre estudio integral, sustitución, reforma y actualización de los sistemas viales de contención ('quitamiedos', guardarraíles, biondas y señales verticales) en la totalidad de la Red de Carreteras. (161/000230)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad SostenibleData: 29/11/2016, 10:36:58 - 10:39:55
-
Proposición no de Ley sobre la necesaria redefinición por el Gobierno de sus medidas en materia de seguridad vial. (161/000656)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad SostenibleData: 29/11/2016, 11:10:37 - 11:13:09
-
Proposición no de Ley relativa a diseñar el marco para un pacto de Estado por la Seguridad Vial. (161/000713)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad SostenibleData: 29/11/2016, 12:09:12 - 12:11:38