Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun May 16 00:00:00 CEST 1943
Diputatuaren barrutia: II, III, V, VI, VII, IX, X, y XII Legegintzaldiak
Ingeniero Agrónomo Superior. Funcionario de carrera jubilado.Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la X legislatura. Diputado en el Parlament (2001-2003).
Presidente Provincial del Partido Popular de Lleida (1989-1993).
Funcionario de carrera del IRYDA.
Profesor en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Lleida.
- Presidente Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Transición Ecológica data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Transición Ecológica data honetatik: Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidente Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente data honetatik: Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático data honetatik: Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 data honetara: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea data honetatik: Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 data honetara: Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Coordinador: Presidente Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático (154/12). data honetatik: Tue Feb 20 00:00:00 CET 2018 data honetara: Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Coordinador: Presidente Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático (154/12). data honetatik: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 data honetara: Tue Sep 18 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037232) Aurkezpen data: 31/08/2018 , kalifikazio data: 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037233) Aurkezpen data: 31/08/2018 , kalifikazio data: 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037234) Aurkezpen data: 31/08/2018 , kalifikazio data: 04/09/2018
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000027)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteData: 14/09/2016, 11:38:32 - 11:39:26
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo del Liceu Escolar de Lleida. (161/000908)
Comisión de CulturaData: 21/12/2016, 15:52:05 - 15:56:43
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales. (173/000018)
PlenoData: 21/02/2017, 21:05:35 - 21:12:32