Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Mar 09 00:00:00 CET 1973 en A Coruña
Diputado de la XIII, y XIV Legislaturas
Soltero.Licenciado en Derecho (Universidad de A Coruña)
MBA (Máster en Administración de Empresas) por el Instituto de Empresa.
Abogado.
Vicesecretario General Político de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSG-PSOE.
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causó baja el Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Histórico de cargos
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Justicia desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Presupuestos desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Fomento desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Transición Ecológica desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidente Comisión de Cultura y Deporte desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Iniciativas Parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000143) Presentado el 13/05/2019 , calificado el 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000142) Presentado el 13/05/2019 , calificado el 05/06/2019