Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
FERNANDEZ LADREDA Y MENENDEZ VALDES , JOSE MARIA
Datu orokorrak
Hauteskundeak: 57. Elecciones 16.3.1943
Legegintzaldia: 1943-1946
Atala: Miembros del Gobierno
Sekzioa: Ministro de Obras Públicas
Legedia: Apartado a), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942)
Hautaketa data: Decreto de 20.07.1945
Altaren data: 20/07/1945
Bajaren data: 24/04/1946
Zin/promes egiteko data: 16/03/1943
Honen ordezkoa: PEÑA BOEUF, ALFONSO
Datu biografikoak
Jaioteguna eta jaioterria: 14.03.1885 en Oviedo
Heriotyza data eta tokia: 20.09.1954 en Bobes (Oviedo)
Biografia: Ministro de Obras Públicas 20/07/1945 [BOE 21/07/1945] a 19/07/1951 [BOE 20/07/1951]
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de nombramiento como Ministro. (BOE nº 202, de 21 de julio de 1945, página 520) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 149) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 8.
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea: 182 nº 1