Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
SUANZES FERNANDEZ , JUAN ANTONIO
Datu orokorrak
Hauteskundeak: 59. Elecciones 13.5.1949
Legegintzaldia: 1949-1952
Atala: Consejeros Nacionales
Sekzioa: Natos
Azpisekzioa: Ministro de Industria y Comercio
Legedia: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 1 de mayo de 1946 referente al cese del III y nombramiento del IV Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 122, de 02 de mayo de 1946
Hautaketa data: BOE nº 125, de 05.05.1949, página 2059
Altaren data: 13/05/1949
Bajaren data: 20/07/1951
Zin/promes egiteko data: 16/03/1943
Lanbidea: Ingeniero Naval
Datu biografikoak
Jaioteguna eta jaioterria: 20.05.1891 en El Ferrol (La Coruña)
Biografia: Ministro de Industria y Comercio 31/01/1938 [BOE 01/02/1938] a 09/08/1939 [BOE 10/08/1939]; Ministro de Industria y Comercio 20/07/1945 [BOE 21/07/1945] a 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] Presidente del Patronato Juan de la Cierva. Dirección de Construcciones Navales Militares. Presidente del Instituto Nacional de Industria.
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 298, página 5368) Fecha de baja la de publicación del cese en el BOE nº 201, página 3447. Fecha de juramento BOCE nº 1, página 11.
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea: 183 nº 4