Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
MARTINEZ ESTERUELAS , CRUZ
Datu orokorrak
Hauteskundeak: 66. Elecciones 16.11.1971
Legegintzaldia: 1971-1977
Atala: Miembros del Gobierno
Sekzioa: Ministro de Planificación y Desarrollo
Legedia: Apartado a) del artículo segundo de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967)
Hautaketa data: BOE nº 140, de 12.06.1973, página 11883
Altaren data: 12/06/1973
Bajaren data: 04/01/1974
Zin/promes egiteko data: 20/12/1965
Ordezkoa: GUTIERREZ CANO, JOAQUIN
Lanbidea: Abogado del Estado - Letrado de las Cortes Españolas
Datu biografikoak
Jaioteguna eta jaioterria: 04.02.1932 en Hospitalet (Barcelona)
Biografia: Ministro de Planificación del Desarrollo 11/06/1973 [BOE 12/06/1973] a 03/01/1974; Ministro de Educación y Ciencia 03/01/1974 [BOE 04/01/1974] a 11/12/1975 [BOE 12/12/1975]; Ministro de Planificación del Desarrollo Interino durante la ausencia del titular 11/11/1974 [BOE 12/11/1974]; Ministro de Planificación del Desarrollo Interino durante la ausencia del titular 13/03/1975 [BOE 14/03/1975]; Ministro de Planificación del Desarrollo Interino durante la ausencia del titular 08/10/1975 [BOE 09/10/1975]
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de nombramiento Fecha de baja la de su cese. (BOE nº 4, página 179) Fecha de juramento BOCE 903, página 19352
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea: 196 nº 1