Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
ALONSO RUIZ DE CONEJARES , JOSE
Datu orokorrak
Hauteskundeak: 12. Elecciones 1.2.1841
Legegintzaldia: 1841
Barrutia: Ávila
Hautesleak: 3792
Boto emaileak: 2209
Lortutako botoak: 1109
Altaren data: 22/06/1841
Bajaren data: 03/01/1843
Zin/promes egiteko data: 23/06/1841
Honen ordezkoa: SOLIS NAVARRO, ANTONIO
Lanbidea: Ministro de Gracia y Justicia
Datu biografikoak
Jaioteguna eta jaioterria: 21.09.1781 en Corella (Navarra)
Heriotyza data eta tokia: 12.04.1855 en Madrid
Biografia: Ministro de Gracia y Justicia 21/05/1841 [BOE 22/05/1841] a 17/06/1842 [BOE 17/06/1842]; Ministro de Gobernación Interino durante la ausencia del titular 20/10/1841 a 25/11/1841; Ministro de Gracia y Justicia 30/07/1854 [BOE 31/07/1854] a 29/11/1854 [BOE 30/11/1854]
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de admisión. Nueva elección aprobada en 22 de junio de 1841. Elegido también por Navarra, opta por Ávila (19 de julio de 1841). El 20 de junio de 1842 dimite del cargo de Ministro de Gracia y Justicia.
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea: 20 nº 14