Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
ALONSO VEGA , CAMILO
Datu orokorrak
Hauteskundeak: 65. Elecciones 16.11.1967
Legegintzaldia: 1967-1971
Atala: Miembros del Gobierno
Sekzioa: Ministro de Gobernación
Legedia: Apartado a), artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967)
Hautaketa data: BOE nº 265, de 06.11.1967, página 15224
Altaren data: 06/11/1967
Bajaren data: 10/11/1969
Zin/promes egiteko data: 28/05/1957
Ordezkoa: GARICANO GOÑI, TOMAS
Lanbidea: Militar - Teniente General
Datu biografikoak
Jaioteguna eta jaioterria: 29.05.1889 en El Ferrol (La Coruña)
Heriotyza data eta tokia: 01.07.1971 en Madrid
Biografia: Ministro de Gobernación 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 29/10/1969 [BOE 30/10/1969]; Ministro de Hacienda Interino durante la ausencia del titular 25/11/1965 [BOE 26/11/1965] Director General de Enseñanza Militar. Subsecretario del Ministerio del Ejército. Director General de la Guardia Civil.
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 983, página 21035) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 1074, página 26294) Fecha de juramento BOCE nº 558, página 11352. También prestó juramento en BOCE nº 1, página 7