Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
VALERO BERMEJO , LUIS
Datu orokorrak
Hauteskundeak: 60. Elecciones 14.5.1952
Legegintzaldia: 1952-1955
Atala: Consejeros Nacionales
Sekzioa: Natos
Azpisekzioa: Jefe Provincial del Movimiento de Navarra
Legedia: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946)
Altaren data: 23/01/1953
Bajaren data: 11/10/1954
Zin/promes egiteko data: 25/02/1953
Ordezkoa: ARIAS NAVARRO, CARLOS
Lanbidea: Abogado
Datu biografikoak
Jaioteguna eta jaioterria: 13.02.1917 en Zaragoza
Biografia: Gobernador y Jefe Provincial de Ávila y Navarra. Director del Instituto Nacional de la Vivienda. Jefe de la Organización Sindical del Hogar.
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de comunicación de su nombramiento (BOCE nº 416, página 7812) Fecha de baja la notificación a la Cámara de su cese. Cesa por Decreto de 24 de septiembre de 1954. Fecha de juramento BOCE nº 420, página 7867
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea: 186 nº 2