Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
MUÑOZ GRANDES , AGUSTIN
Datu orokorrak
Hauteskundeak: 60. Elecciones 14.5.1952
Legegintzaldia: 1952-1955
Atala: Consejeros Nacionales
Sekzioa: Natos
Azpisekzioa: Ministro del Ejército
Legedia: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946)
Hautaketa data: BOE nº 127, de 06.05.1952, página 2070
Altaren data: 14/05/1952
Bajaren data: 13/04/1955
Zin/promes egiteko data: 16/03/1943
Lanbidea: Militar
Datu biografikoak
Jaioteguna eta jaioterria: 27.01.1896 en Carabanchel Bajo (Madrid)
Heriotyza data eta tokia: 11.07.1970 en Madrid
Biografia: Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S. 09/08/1939 [BOE 10/08/1939] a 15/03/1940; Ministro de Ejército 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Vicepresidente del Consejo de Ministros 10/07/1962 [BOE 11/07/1962] a 21/09/1967
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 393, página 7266) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 496) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 10