Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
DIAZ AMBRONA Y MORENO , ADOLFO
Datu orokorrak
Hauteskundeak: 65. Elecciones 16.11.1967
Legegintzaldia: 1967-1971
Atala: Miembros del Gobierno
Sekzioa: Ministro de Agricultura
Legedia: Apartado a), artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967)
Hautaketa data: BOE nº 265, de 06.11.1967, página 15224
Altaren data: 06/11/1967
Bajaren data: 10/11/1969
Zin/promes egiteko data: 14/05/1952
Ordezkoa: ALLENDE GARCIA BAXTER, TOMAS
Lanbidea: Abogado del Estado
Datu biografikoak
Jaioteguna eta jaioterria: 26.07.1908 en Badajoz
Biografia: Ministro de Agricultura 07/07/1965 [BOE 08/07/1965] a 29/10/1969 [BOE 30/10/1969]; Ministro de Comercio Interino durante la ausencia del titular 24/09/1965 [BOE 25/09/1965]; Ministro de Comercio Interino durante la ausencia del titular 25/11/1965 [BOE 26/11/1965]; Ministro de Comercio Interino durante la ausencia del titular 27/04/1966 [BOE 28/04/1966]; Ministro de Comercio Interino durante la ausencia del titular 30/09/1966 [BOE 01/10/1966]; Ministro de Comercio Interino durante la ausencia del titular 30/11/1966 [BOE 01/12/1966]; Ministro de Comercio Interino durante la ausencia del titular 16/05/1967 [BOE 17/05/1967]; Ministro de Comercio Interino durante la ausencia del titular 22/09/1967 [BOE 25/09/1967]; Ministro de Comercio Interino durante la ausencia del titular 03/02/1968 [BOE 05/02/1968]; Ministro de Comercio Interino durante la ausencia del titular 28/09/1968 [BOE 30/09/1968]; Ministro de Comercio Interino durante la ausencia del titular 17/01/1969 [BOE 18/01/1969]
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 983, página 21035) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 1074, página 26294) Fecha de juramento BOCE nº 393, página 7271.