Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
ASENSIO MOCHALES , JUSTO PASTOR
Datu orokorrak
Hauteskundeak: 63. Elecciones 2.6.1961
Legegintzaldia: 1961-1964
Atala: Organización Sindical
Sekzioa: Natos
Azpisekzioa: Jefe del Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones
Legedia: Apartado d), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto 401/1961, de 24 de febrero, por el que se regula la representación sindical en las Cortes Españolas (BOE nº 59, de 10 de marzo de 1961).
Hautaketa data: BOE nº 119, de 19.05.1961, página 7531
Altaren data: 31/05/1961
Bajaren data: 27/02/1963
Zin/promes egiteko data: 18/04/1961
Ordezkoa: NIETO GARCIA, LUIS
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 698, página 14557) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 772, página 16287) Fecha de juramento BOCE nº 697, página 14541
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea: 191 nº 5