Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
ABARZUZA Y OLIVA , FELIPE JOSE
Datu orokorrak
Hauteskundeak: 63. Elecciones 2.6.1961
Legegintzaldia: 1961-1964
Atala: Miembros del Gobierno
Sekzioa: Ministro de Marina
Legedia: Apartado a), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 70, de 11 de marzo de 1946)
Hautaketa data: BOE nº 119, de 19.05.1961, página 7528
Altaren data: 31/05/1961
Bajaren data: 14/07/1962
Zin/promes egiteko data: 28/05/1957
Ordezkoa: NIETO ANTUNEZ, PEDRO
Lanbidea: Militar
Datu biografikoak
Biografia: Ministro de Marina 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 10/07/1962 [BOE 11/07/1962]; Ministro de Ejército Interino durante la ausencia del titular 26/09/1958 [BOE 27/09/1958
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 698, página 14556) Fecha de baja la de la comunicación de su cese (BOCE 743, página 15626) Fecha de juramento BOCE nº 558, página 11352.