Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
NIETO ANTUNEZ , LUIS
Datu orokorrak
Hauteskundeak: 60. Elecciones 14.5.1952
Legegintzaldia: 1952-1955
Atala: Organización Sindical
Sekzioa: Natos
Azpisekzioa: Jefe del Servicio de Estadística Sindical
Legedia: Apartado d), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 70, de 11 de marzo de 1946) Artículo 1º del Decreto de 22 de febrero de 1952 por el que se regula la Representación Sindical en las Cortes Españolas (BOE nº 59, de 28 de febrero de 1952)
Altaren data: 16/02/1954
Bajaren data: 13/04/1955
Zin/promes egiteko data: 16/03/1943
Honen ordezkoa: CORRAL SAIZ, JOSE LUIS DEL
Lanbidea: Ingeniero Industrial de la Escuela Superior Central de Madrid
Datu biografikoak
Jaioteguna eta jaioterria: 03.03.1886 en El Ferrol (La Coruña)
Biografia: Jefe Nacional del Servicio Sindical de Estadística, Jefe Nacional del Sindicato de Agua, Gas y Electricidad. Vicepresidente del Consejo Superior de Industria. Presidente de la Diputación Provincial de Madrid.
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de comunicación de su cese del sustituido. (BOCE nº 456, página 8906) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 496) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 10