Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
ARIAS NAVARRO , CARLOS
Datu orokorrak
Hauteskundeak: 66. Elecciones 16.11.1971
Legegintzaldia: 1971-1977
Atala: Miembros del Gobierno
Sekzioa: Ministro de Gobernación
Legedia: Apartado a) del artículo segundo de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967)
Hautaketa data: BOE nº 140, de 12.06.1973, página 11883
Altaren data: 12/06/1973
Bajaren data: 04/01/1974
Zin/promes egiteko data: 27/04/1965
Ordezkoa: GARCIA HERNANDEZ, JOSE
Honen ordezkoa: GARICANO GOÑI, TOMAS
Lanbidea: Notario - Fiscal
Datu biografikoak
Jaioteguna eta jaioterria: 11.12.1908 en Madrid
Heriotyza data eta tokia: 1989 en Madrid
Biografia: Ministro de Gobernación 11/06/1973 [BOE 12/06/1973] a 03/01/1974; Presidente del Consejo de Ministros 29/12/1973 [BOE 31/12/1973] a 01/07/1976 [BOE 02/07/1976]
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de su nombramiento. Fecha de baja la de su cese. (BOE nº 4, página 179) Fecha de juramento BOCE nº 878, página 18739
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea: 196 nº 1