Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Fri Dec 30 00:00:00 CET 1966
Diputada de la XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Casada. Una hija.Periodista y escritora. Licenciada en Ciencias de la Información (UAB). Posgrado en periodismo digital (UOC). Estudios de Ciencias Políticas (UNED).
Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (2011-2015). Consellera Nacional del PSC.
- Adscrita Comisión de Educación y Deporte desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Igualdad desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000678) Presentado el 15/03/2016 , calificado el 29/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000679) Presentado el 15/03/2016 , calificado el 29/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000680) Presentado el 15/03/2016 , calificado el 29/03/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas urgentes contra la pobreza infantil. (161/000146)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 19/04/2016, 11:51:56 - 11:56:03
-
Proposición no de Ley sobre las políticas de igualdad y conciliación entre vida familiar y laboral. (161/000342)
Comisión de IgualdadFecha: 20/04/2016, 17:31:50 - 17:35:55