Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Feb 26 00:00:00 CET 1963
Diputado de la X, XI, y XII Legislaturas
Casado, dos hijos.Licenciado en Derecho por el CEU San Pablo de Madrid.
Trabajó como pasante en un despacho de abogados en San Sebastián en los años 1988-1989. Abrió su propio despacho como abogado del Ilustre Colegio de Ciudad Real entre los años 1989-1995. Actualmente continúa como Colegiado no Ejerciente.
Fue elegido Alcalde del Municipio de Malagón, Ciudad Real, cargo que ejerció desde el año 1991 al 2003. Continuó como concejal de la Oposición del año 2003 al 2011. Actualmente es concejal de Hacienda y de Urbanismo en el Equipo de Gobierno y Portavoz del Grupo Popular.
Ha sido Diputado en la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real desde 1995 hasta diciembre de 2011, ejerciendo primero como Vicepresidente Económico en el periodo 1995-1999 y posteriormente como Portavoz del Grupo Popular en la Oposición desde 1999 a 2011.
Ha sido Presidente de la Fundación Diario Lanza entre los años 1995 al 1999 y ha continuado desde entonces como miembro de su Consejo de Administración hasta diciembre de 2011.
Fue Presidente de la Empresa Mixta de Gestión de servicios del ciclo integral del agua EMASER en el periodo 1995-1999 y continuó como miembro de su Consejo de Administración entre los años 1999 a 2003.
Ha sido Presidente de la Empresa Pública de gestión de residuos RSUSA y del Consorcio para el mismo fin RSU de Ciudad Real en el periodo 1995-1999. Continuó como Vicepresidente de ambas entidades entre los años 1999 al 2003, retomando las Vicepresidencias en 2011, hasta su incorporación al Congreso.
¿ Dentro de los Órganos Internos del Partido Popular, ha sido Presidente Local de Malagón, ha sido en varios periodos Vicesecretario y Secretario Provincial de Ciudad Real, ha sido Presidente del Comité de Derechos y Garantías de Castilla La Mancha, es miembro del Comité Ejecutivo Local de Malagón, del Provincial, del Autonómico de Castilla la Mancha y de la Junta Directiva Nacional.
En la X Legislatura formó parte como vocal de las Comisiones de Justicia, Constitucional, Discapacidad y de la de Hacienda y Administraciones Publicas, en esta última como Portavoz Adjunto.
En la XI Legislatura fue miembro de las Comisiones de Reglamento, Constitucional, Hacienda y Administraciones Públicas e Interior, de la que fue portavoz.
En la XII Legislatura es miembro de las Comisiones de Reglamento; Hacienda y Administraciones Públicas; de Calidad Democrática, Lucha contra la Corrupción y Reformas Institucionales; y de Interior, en la que ejercerá como portavoz.
- Vocal Comisión de Hacienda desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Interior desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Hacienda y Función Pública desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos desde el Thu Mar 09 00:00:00 CET 2017 al Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI desde el Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos (121/4). desde el Thu Mar 16 00:00:00 CET 2017 al Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (122/50). desde el Thu Oct 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Oct 23 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (122/62). desde el Thu Oct 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Oct 23 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (122/291). desde el Tue Nov 13 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en el Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol desde el Mon Oct 09 00:00:00 CEST 2017 al Mon Oct 09 00:00:00 CEST 2017
- Presidente Delegación española en el Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol desde el Mon Oct 09 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000101) Presentado el 26/01/2017 , calificado el 31/01/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000759) Presentado el 04/10/2018 , calificado el 09/10/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/009871) Presentado el 06/03/2017 , calificado el 14/03/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley para reprobar al Ministro del Interior e instar a su cese. (161/000557)
Comisión de InteriorFecha: 18/10/2016, 13:00:40 - 13:04:18
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. (173/000001)
PlenoFecha: 29/11/2016, 20:38:33 - 20:44:10
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a combatir los delitos de odio como nueva forma de violencia. (161/000710)
Comisión de InteriorFecha: 30/11/2016, 17:47:22 - 17:52:52