Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Jul 11 00:00:00 CET 1968
Diputado de la XI, y XII Legislaturas
Licenciado en Geografía e Historia.Secretario General de Iniciativa per Catalunya Verds
- Vocal Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde el Mon Feb 12 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Hacienda desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda desde el Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Transición Ecológica desde el Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica desde el Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Mon Feb 12 00:00:00 CET 2018
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Hacienda y Función Pública desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera desde el Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (121/2). desde el Thu Mar 09 00:00:00 CET 2017 al Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2017
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (121/3). desde el Thu Mar 09 00:00:00 CET 2017 al Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear desde el Tue Dec 20 00:00:00 CET 2016 al Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (121/3). desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Dec 18 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000179) Presentado el 16/03/2017 , calificado el 21/03/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000398) Presentado el 19/10/2017 , calificado el 24/10/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000412) Presentado el 23/10/2017 , calificado el 24/10/2017
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Economía y Competitividad en funciones, ante la Comisión de Economía y Competitividad, para informar de las razones y de la situación en que se encuentra el procedimiento abierto por la Comisión Europea para sancionar a España y retener fondos europeos por incumplimiento del objetivo de déficit público. (213/000002)
Comisión de Economía y CompetitividadFecha: 13/09/2016, 20:18:09 - 20:25:12
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Economía y Competitividad en funciones, ante la Comisión de Economía y Competitividad, para que, de forma extraordinaria por la urgencia de la materia y por encontrarse en funciones, informe acerca de los próximos pasos en el Procedimiento de Déficit Excesivo y la respuesta a la decisión del Consejo de formular una advertencia a España. (214/000001)
Comisión de Economía y CompetitividadFecha: 13/09/2016, 20:18:09 - 20:25:12
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la Línea de Muy Alta Tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible. (161/000338)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 05/10/2016, 09:50:05 - 09:55:23