Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Jul 24 00:00:00 CET 1970
Diputado de la XII, XIII, y XIV Legislaturas
Casado. Dos hijas.Licenciado en Ciencias de la Información. Universitat Autónoma de Barcelona (UAB).
Licenciado en Derecho. Universitat Central de Barcelona (UB).
D.E.A. Droit International et Humanitaire: Université Paris.
Miembro de la Ejecutiva PSIB-PSOE (actualidad).
Director de la Fundación Gabriel Alomar (hasta 2016).
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 al Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Fri Feb 14 00:00:00 CET 2020
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Fri Feb 14 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Thu Feb 27 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde el Thu Feb 27 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 127/000005/0000 de la XII Legislatura y 127/000003/0000 de la XIII Legislatura) (127/3) desde el Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2021 al Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2021
- Ponente Ponencia relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa (154/2) desde el Tue Nov 17 00:00:00 CET 2020 al Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022
- Ponente Ponencia para participar en la preparación de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023 (154/13) desde el Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 09 00:00:00 CEST 2023
- Presidente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde el Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023
- Presidente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde el Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019 al Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000549) Presentado el 19/01/2023 , calificado el 24/01/2023
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000526) Presentado el 17/11/2022 , calificado el 21/11/2022
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000505) Presentado el 20/10/2022 , calificado el 26/10/2022
-
Proposición de ley de Comunidades y Ciudades Autónomas. Proposición de Ley de modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. (125/000019)
PlenoFecha: 07/03/2023, 16:20:25 - 16:27:50
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de don Pedro Ramiro Pérez, investigador en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Ponencia para participar en la preparación de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. (219/000984)
Comisión Mixta para la Unión EuropeaFecha: 15/02/2023, 16:38:44 - 16:43:23
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a revisar los contenidos de la cooperación cultural. (161/004639)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloFecha: 07/02/2023, 12:31:11 - 12:34:22