Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
MARCOS CHACON , GONZALO
Datos xerais
Eleccións: 66. Elecciones 16.11.1971
Lexislatura: 1971-1977
Apartado: Organización Sindical
Sección: Elegidos
Subsección: Presidente del Sindicato Nacional del Textil
Lexislación: Apartado d), artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967) Decreto 2025/1971, de 13 de agosto, por el que se regula la representación sindical en las Cortes Españolas (BOE nº 202, de 24 de agosto de 1971). Ley Sindical 2/1971, de 17 de febrero Orden de 14 de septiembre de 1971 por la que se dictan normas para la elección y nombramiento de los Presidentes de los Sindicatos Nacionales, Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos y Federación Nacional de Comercio (BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 1971) Orden de 24 de septiembre de 1971 por el que se sancionan las bases elaboradas por el Congreso Sindical para la elección de los Procuradores en Cortes en representación sindical en la X Legislatura de las Cortes Españolas (BOE nº 234, de 30 de septiembre de 1971)
Data elección: BOE nº 269, de 10.11.1971, página 18054
Data de alta: 11/11/1971
Data de baixa: 01/04/1977
Data de xura/promete: 14/05/1952
Profesión: Maestro Nacional
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 19.01.1911 en Cevico de la Torre (Palencia)
Biografía: Vicesecretario Nacional de Ordenación Social. Delegado Sindical Provincial de Barcelona. Jefe Sector Campo Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica. Secretario Junta Nacional de Hermandades. Delegado Sindical en Palencia y Vizcaya.
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1.167, página 28458) Fecha de baja la de comunicación de su cese (Documentación Electoral) Fecha de juramento BOCE nº 393, página 7271.
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral: 196 nº 4