Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
MUÑOZ GRANDES , AGUSTIN
Datos xerais
Eleccións: 64. Elecciones 2.7.1964
Lexislatura: 1964-1967
Apartado: Miembros del Gobierno
Sección: Vicepresidente del Gobierno
Lexislación: Apartado a), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 70, de 11 de marzo de 1946) Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero (BOE nº 9, de 11 de enero)
Data elección: BOE nº 154, de 27.06.1964, página 8352
Data de alta: 03/07/1964
Data de baixa: 02/11/1967
Data de xura/promete: 16/03/1943
Substituido por: CARRERO BLANCO, LUIS
Profesión: Militar
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 27.01.1896 en Carabanchel Bajo (Madrid)
Data e lugar de defunción: 11.07.1970 en Madrid
Biografía: Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S. 09/08/1939 [BOE 10/08/1939] a 15/03/1940; Ministro de Ejército 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Vicepresidente del Consejo de Ministros 10/07/1962 [BOE 11/07/1962] a 21/09/1967
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 846, página 18013) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE 982, página 21016) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 10.