Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ROBLES PIQUER , CARLOS
General data
Elections: 66. Elecciones 16.11.1971
Legislature: 1971-1977
Section: Miembros del Gobierno
Section: Ministro de Educación y Ciencia
Legislation: Apartado a) del artículo segundo de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967)
Election date: BOE nº 300, de 24.12.1975, página 26652
Entry date: 23/12/1975
Exit date: 12/07/1976
Swear/promise date: 29/12/1975
Replaced by: MENENDEZ MENENDEZ, AURELIO
Replace to: MARTINEZ ESTERUELAS, CRUZ
Profession: Diplomático
Biographical data
Date of birth: 13.10.1925 en Madrid
Biografy: Ministro de Educación y Ciencia 11/12/1975 [BOE 12/12/1975] a 07/07/1976
Observations
Observations: Fecha de alta la de comunicación de su nombramiento (BOCE nº 1.477, página 35798) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 1.517, página 36681) Fecha de juramento BOCE. Diario de Sesiones nº 22, página 5
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 196 nº 1