Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
MUÑOZ GRANDES , AGUSTIN
Dades generals
Eleccions: 60. Elecciones 14.5.1952
Legislatura: 1952-1955
Apartat: Miembros del Gobierno
Secció: Ministro del Ejército
Legislació: Apartado a), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 70, de 11 de marzo de 1946)
Data elecció: BOE nº 127, de 06.05.1952, página 2070
Data d`alta: 14/05/1952
Data de baixa: 13/04/1955
Data de jura/promesa: 16/03/1943
Dades biogràfiques
Data i lloc de naixement: 27.01.1896 en Carabanchel Bajo (Madrid)
Data i lloc de defunció: 11.07.1970 en Madrid
Biografia: Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S. 09/08/1939 [BOE 10/08/1939] a 15/03/1940; Ministro de Ejército 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Vicepresidente del Consejo de Ministros 10/07/1962 [BOE 11/07/1962] a 21/09/1967
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 393, página 7266) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 496) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 10