Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
LECHUGA PAÑOS , MANUEL RICARDO
Dades generals
Eleccions: 57. Elecciones 16.3.1943
Legislatura: 1943-1946
Apartat: Consejeros Nacionales
Secció: Natos
Subsecció: Jefe Provincial del Movimiento de Sevilla
Legislació: Apartado b), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942). Decreto de 23 de noviembre de 1942 por el que se modifica la composición del Consejo Nacional de FET y de las JONS y se nombran los miembros del tercer Consejo Nacional.
Data elecció: BOE nº 43, de 12.02.1943, página 1437
Data d`alta: 16/03/1943
Data de baixa: 06/10/1943
Data de jura/promesa: 16/03/1943
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1, página 2) Fecha de baja la de la comunicación de su cese en el cargo de Consejero Nacional, en razón a la cual desempeñaba en el cargo de procurador (BOCE nº 19, página 205) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 9.
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 182 nº 2