Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
ROMOJARO SANCHEZ , TOMAS
Dades generals
Eleccions: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislatura: 1955-1958
Apartat: Consejeros Nacionales
Secció: Natos
Subsecció: Ex-Vicesecretario General de FET y de las JONS
Legislació: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 3 de marzo de 1955 por el que se aumenta a cincuenta el número de Consejeros Nacionales (BOE núm. 64, de 5 de marzo de 1955) Decreto de 4 de mayo de 1955 por el que se dispone el cese del VI y nombramiento del VII Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 130, de 10 de mayo de 1955, página 2898)
Data elecció: BOE nº 57, de 26.02.1956, página 1321
Data d`alta: 26/02/1956
Data de baixa: 15/05/1956
Data de jura/promesa: 16/03/1943
Professió: Abogado - Inspector de Enseñanza Primaria
Dades biogràfiques
Data i lloc de naixement: 19.05.1907 en Santander
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de cese como Vicesecretario. (BOE 57, de 26 de febrero de 1956, página 1321) Forma parte de la Comisión Permanente. Fecha de juramento BOCE nº 1, página 10.
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 187 nº 2