Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
CAMPMANY Y DIEZ DE REVENGA , JAIME
General data
Elections: 66. Elecciones 16.11.1971
Legislature: 1971-1977
Section: Organización Sindical
Section: Elegidos
Subsection: Presidente del Sindicato Nacional del Espectáculo
Legislation: Apartado d), artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967) Decreto 2025/1971, de 13 de agosto, por el que se regula la representación sindical en las Cortes Españolas (BOE nº 202, de 24 de agosto de 1971). Ley Sindical 2/1971, de 17 de febrero Orden de 14 de septiembre de 1971 por la que se dictan normas para la elección y nombramiento de los Presidentes de los Sindicatos Nacionales, Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos y Federación Nacional de Comercio (BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 1971) Orden de 24 de septiembre de 1971 por el que se sancionan las bases elaboradas por el Congreso Sindical para la elección de los Procuradores en Cortes en representación sindical en la X Legislatura de las Cortes Españolas (BOE nº 234, de 30 de septiembre de 1971)
Election date: BOE nº 79, de 02.04.1974, página 6704
Entry date: 24/06/1974
Exit date: 23/04/1977
Swear/promise date: 25/06/1974
Replace to: ROSON PEREZ, JUAN JOSE
Profession: Periodista
Biographical data
Date of birth: 10.05.1925 en Murcia
Date of death: 13.06.2005
Observations
Observations: Fecha de alta la de comunicación de su nombramiento (BOCE nº 1.359, página 33163) Fecha de baja la de comunicación de su cese. (Documentación electoral) Fecha de juramento BOCE. Diario de Sesiones nº 12, página 4
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 196 nº 4