Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
ARAMBURU OLARAN , JESUS
Datos xerais
Eleccións: 64. Elecciones 2.7.1964
Lexislatura: 1964-1967
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Natos
Subsección: Jefe Provincial del Movimiento de Madrid
Lexislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942). Decreto 1727/1964, de 18 de junio, por el que se constituye el X Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE núm. 147, de 197 de junio de 1964)
Data elección: BOE nº 154, de 27.06.1964, página 8353
Data de alta: 03/07/1964
Data de baixa: 10/04/1965
Data de xura/promete: 15/12/1954
Substituido por: PARDO DE SANTAYANA Y SUAREZ, MANUEL
Profesión: Doctor en Medicina
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 12.11.1917 en Arechavaleta (Guipúzcoa)
Biografía: Director General de Política Interior. Delegado del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid. Subjefe Provincial del Movimiento en Salamanca. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en Alicante, Valladolid y Madrid.
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 846, página 18009) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOE 86, página 5341) Fecha de juramento BOCE nº 486. página 9451