Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
SUANZES FERNANDEZ , JUAN ANTONIO
General data
Elections: 59. Elecciones 13.5.1949
Legislature: 1949-1952
Section: Miembros del Gobierno
Section: Ministro de Industria y Comercio
Legislation: Apartado a), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 70, de 11 de marzo de 1946)
Election date: BOE nº 125, de 05.05.1949, página 2059
Entry date: 13/05/1949
Exit date: 20/07/1951
Swear/promise date: 16/03/1943
Replaced by: PLANELL RIERA, JOAQUIN
Profession: Ingeniero Naval
Biographical data
Date of birth: 20.05.1891 en El Ferrol (La Coruña)
Biografy: Ministro de Industria y Comercio 31/01/1938 [BOE 01/02/1938] a 09/08/1939 [BOE 10/08/1939]; Ministro de Industria y Comercio 20/07/1945 [BOE 21/07/1945] a 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] Presidente del Patronato Juan de la Cierva. Dirección de Construcciones Navales Militares. Presidente del Instituto Nacional de Industria.
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 298, página 5368) Fecha de baja la de publicación del cese en el BOE nº 201, página 3447. Fecha de juramento BOCE nº 1, página 11. El Ministerio de Industria y Comercio se separa en dos. En el nuevo Ministerio de Comercio es sustituido por Manuel Arburua y de la Miyar.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 183 nº 4